汇冠股份
汇冠股份
张辉,1984年生,硕士学位。2009年7月至2011年7月,任中信建投证券股份有限公司投资银行部经理;2011年8月至2014年7月,任渤海产业投资基金管理有限公司经理、副总裁;2014年9月至2015年3月,任方正证券股份有限公司投资银行部高级副总裁兼创新业务部副总经理;2015年9月至今,任汇冠股份董事、副总经理、财务总监,代董秘。
上一篇:黄跃龙
下一篇:没有了
张辉,1984年生,硕士学位。2009年7月至2011年7月,任中信建投证券股份有限公司投资银行部经理;2011年8月至2014年7月,任渤海产业投资基金管理有限公司经理、副总裁;2014年9月至2015年3月,任方正证券股份有限公司投资银行部高级副总裁兼创新业务部副总经理;2015年9月至今,任汇冠股份董事、副总经理、财务总监,代董秘。
上一篇:黄跃龙
下一篇:没有了